Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Merx Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Exschina AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Merx International Properties AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Merx Ananas Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Merx Presterud Bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Xpat Investments AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Merx Manufakturgatan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Merx Fastighets Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Merx Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-05 |