Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Naresh Kumar Regula
Naresh Kumar Regula
19850409-XXXX
Ta kreditupplysning
Naresh Kumar Regula är en man född den 9 april 1985. Han är folkbokförd i Uppsala sedan 2022-08-01. Uppsala ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
AEL SOLAR AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Naresh Kumar Regula har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-06
Surabhi Water Solutions AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-03-31
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
AEL SOLAR AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anil Kumar Regula
Verkställande direktör
Anil Kumar Regula
Ordförande
Anil Kumar Regula
Styrelsesuppleant
Naresh Kumar Regula
Styrelsesuppleant
Kranthi Katragadda
Styrelseledamot
Vamsi Priya Bezawada
Vice verkställande direktör
Vamsi Priya Bezawada
Tillbaka till sidans topp