Org.nr: 559114-1097
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Tygesen, Peter Holm | 2024-07-01 |
Styrelsesuppleant | Brodersen, Jørgen Peter | 2024-03-15 |
Styrelseledamot | Snieders, Freek Franciscus | 2023-02-14 |
Ordförande | Challoner, Nicholas Ian | 2022-06-18 |
Styrelseledamot | Challoner, Nicholas Ian | 2022-06-18 |