Org.nr: 559362-5816
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2023-10-07 |
Huvudansvarig revisor | Ikonen, Peter Mikael | 2023-08-11 |
Ordförande | Karlsson, Lars Johan | 2023-03-29 |
Styrelseledamot | Karlsson, Lars Johan | 2023-03-29 |
Styrelseledamot | Unge, Staffan Erik | 2023-03-29 |
Styrelseledamot | Andersson, Karl Jonas | 2023-03-29 |
Styrelseledamot | Dansbo, Erik Nils Johannes | 2023-03-29 |
Extern firmatecknare | Wärmé, Jenny Lise-Lotte Cathrine | 2023-03-29 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Sjöstedt, Eva Evelina Evelyn | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Ottosson, Andreas Hans Eddie | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2022-03-12 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2022-03-12 |