Org.nr: 559228-0381
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Beijer Sträng, Hanna | 2024-06-17 |
Huvudansvarig revisor | Edberg, Maj-Lis Madeleine | 2024-06-17 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-06-17 |
Revisor | Anderström, Magnus Johan | 2022-11-30 |
Styrelseledamot | Hellman, Anna Erika | 2022-10-18 |
Styrelsesuppleant | Eriksson, Bo Patrik | 2022-10-18 |
Revisor | Claesson, Maria Katarina | 2022-04-30 |
Ordförande | Holmén, Åke Christer | 2021-12-29 |
Styrelseledamot | Nilsson, Håkan Paul | 2021-12-29 |
Styrelseledamot | Holmén, Åke Christer | 2021-12-29 |
Styrelsesuppleant | Heinevik, Mats Arne | 2021-12-29 |