Org.nr: 556616-5295
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lagercrantz, Carl Fredrik | 2024-05-21 |
Huvudansvarig revisor | Edberg, Maj-Lis Madeleine | 2024-04-27 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-04-27 |
Styrelseledamot | Olofsson, Carina Susanne | 2024-01-19 |
Styrelseledamot | Kullman, Sven Sture Lennart | 2023-09-01 |
Styrelseledamot | Jansson, Lars Erik | 2023-04-06 |