Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | BABYLISS NORDIC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | BABYLISS NORDIC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare Utträde: 2023-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-02 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-09-10 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |