Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Murat Krasniqi
Murat Krasniqi
19920416-XXXX
Ta kreditupplysning
Krasniqi, Murat är en man född den 16 april 1992 och är bosatt i Enköping
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Riksbyggen Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Murat Krasniqi har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-11
Krya Hem AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Riksbyggen Bostadsrättsförening Enköpingshus nr 11
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Alf Ingemar Andersson
Styrelsesuppleant
Ann-Charlotte Ingeborg Lindgren
Styrelsesuppleant
Martin Olof Axelsson
Styrelseledamot
Omar Malla
Styrelseledamot
Mersudin Memeledzija
Ordförande
Mersudin Memeledzija
Styrelseledamot
Jennie Linnéa Lundberg
Styrelseledamot
Emma Johanna Linnéa Lord Torvfelt
Styrelseledamot
Murat Krasniqi
Tillbaka till sidans topp