Org.nr: 559160-4219
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Ståhlberg, Carl Jonas Stefan | 2024-01-10 |
Styrelseledamot | Holmqvist, Jennifer Dalia | 2023-06-03 |
Styrelseledamot | Kidane, Thomas | 2023-06-03 |
Styrelsesuppleant | De Geer, Louis Richard Hugo | 2023-05-06 |
Styrelseledamot | Wikberg, Ulrika Anne Maria | 2022-04-28 |