Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-19 |