Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mouhamed Cherif Haidara
Mouhamed Cherif Haidara
19871008-XXXX
Ta kreditupplysning
Haidara, Mouhamed Cherif är en man född den 8 oktober 1987 och är bosatt i Gävle
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Djolof AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mouhamed Cherif Haidara har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-14
TeHa Restauranger AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-01-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Djolof AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mouhamed Cherif Haidara
Styrelsesuppleant
Nina Mathilda Gavlén
Tillbaka till sidans topp