Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Cazpero AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Mortensen, Mikael | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Släkt & vänner Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-02-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |