Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | Vernon Sport Aps Svensk filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-16 |