Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ShareBike Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Prokurist Utträde: 2022-09-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-11 |