Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Accon SRS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Accon SRS AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Accon GreenTech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Accon AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Bolagsman Utträde: 2024-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-11 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-08 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-11 |