Org.nr: 559073-9222
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Gröndahl, Andreas Mattias | 2024-06-26 |
Revisor | Grant Thornton Sweden AB | 2024-06-26 |
Ordförande | Lövgren, Jan Fredrik Mikael | 2023-12-19 |
Styrelseledamot | Edenström, Urban Stig Peter | 2023-12-19 |
Styrelseledamot | Lövgren, Jan Fredrik Mikael | 2023-12-19 |
Huvudansvarig revisor | Tyrén Romson, Ulrika | 2023-01-18 |
Ordförande | Janson, Martin Karl Erik | 2022-12-16 |
Styrelseledamot | Janson, Martin Karl Erik | 2022-12-16 |
Styrelseledamot | Rowland, Anthony Francis Bernard | 2022-12-16 |