Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mirabel Vårdfastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-04 |