Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Wibe | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | BE Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordisk Bergteknik AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-09 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-08 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |