Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | H2GS Boden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | H2GS Boden Electrolyzer AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | H2GS II AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | H2GS III AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bodens Vätgas Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bodens Stålverks Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | H2GS Boden Power AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-18 |