Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Monica Louise Bergfors
Monica Louise Bergfors
19820124-XXXX
Ta kreditupplysning
Bergfors, Monica Louise är en kvinna född den 24 januari 1982 och är bosatt i Skyttorp
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
EkoGraf Företagstjänst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Monica Louise Bergfors har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-09-01
SBC:s Bostadsrättsförening Dovhjorten 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-01-30
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
EkoGraf Företagstjänst AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Camilla Monica Bergfors
Styrelsesuppleant
Monica Louise Bergfors
Tillbaka till sidans topp