Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | MECA Ekonomi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hölö Mellersta Tomtägareförening u.p.a. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HÖLÖ BRYGGFÖRENING Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |