Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Monica Elisabeth Håkansson
Monica Elisabeth Håkansson
19520316-XXXX
Ta kreditupplysning
Monica Elisabeth Håkansson är en kvinna född den 16 mars 1952. Hon är folkbokförd i Skärhamn sedan 2022-02-25. Skärhamn ligger i Tjörn kommun, Västra Götalands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Mårton Kapital AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
TREMI PRODUCTS Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Designhus i Göteborg Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Tremi Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
MPB Konsult AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
PureIT aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Eriksberg Business Development AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
AmAware AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VITT affärsbyrå i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
T.O. Opportunity Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Idea Pentum AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Viveca IT Consulting AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Anita Danofsky Förvaltnings AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
PureIT Identity Management AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Delgivningsbar person
Idea Marine AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Lotta Westling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Olséns Redovisning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Monica Elisabeth Håkansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Revisor
Utträde: 2022-12-01
Bostadsrättsföreningen Borrsvängen
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-10-04
Bostadsrättsföreningen Panorama 360
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Mårton Kapital AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Monica Elisabeth Håkansson
Tillbaka till sidans topp
TREMI PRODUCTS Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Monica Elisabeth Håkansson
Tillbaka till sidans topp
Designhus i Göteborg Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Monica Elisabeth Håkansson
Tillbaka till sidans topp