Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Monica Cecilia Olsson
Monica Cecilia Olsson
19700531-XXXX
Ta kreditupplysning
Olsson, Monica Cecilia är en kvinna född den 31 maj 1970 och är bosatt i Malmö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Huvudansvarig revisor
Honda Motor Europe Limited filial Sverige
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Honda Motor Europe Logistics NV Filial
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Unity Line Limited Filial Sverige
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Aktiebolaget Banan-Kompaniet
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Interbanan Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Everfresh AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Dole Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Nowaste Logistics AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Nordic Fruit Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Nordic fruit invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Vidinge Grönt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Top Peeled Produce Nordic AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Nordic Canada Holdings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Fruktimporten Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Vezet Convenience Nordic Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Vezet Convenience Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Fruity Line Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
E - drop Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Lipton Teas and Infusions Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Slagsta Fastighetsförvaltning AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Rådjuret 3
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Huvudansvarig revisor
Långeberga Förvaltnings Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Monica Cecilia Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-02-07
Bostadsrättsföreningen Rådjuret 3
Aktivt
Huvudansvarig revisor
Utträde: 2022-01-28
TÜV SÜD Sverige AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-06-26
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 14 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Honda Motor Europe Limited filial Sverige
Ledning, styrelse och andra företrädare
Verkställande direktör
Ian Howells
Vice verkställande direktör
Thomas Gardner
Vice verkställande direktör
Alfred Jørgen Christian Marie Pluym
Huvudansvarig revisor
Monica Cecilia Olsson
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Honda Motor Europe Logistics NV Filial
Ledning, styrelse och andra företrädare
Verkställande direktör
Erik Josepha Gaston Chabot
Huvudansvarig revisor
Monica Cecilia Olsson
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Unity Line Limited Filial Sverige
Ledning, styrelse och andra företrädare
Verkställande direktör
Dariusz Czajkowski
Huvudansvarig revisor
Monica Cecilia Olsson
Vice verkställande direktör
Per-Ove Alexander Forsberg
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp