Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Lindstedt, Monica Ann | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sveriges Television Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Metafor Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sparetime Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zancor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Apolea holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stjärnbro Gård Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Heart TopCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Heart TopCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | KEYTO Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | KEYTO Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | KEYTO Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | KEYTO Group AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-01 |