Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mollar Sarkis
Mollar Sarkis
19870808-XXXX
Ta kreditupplysning
Mollar Sarkis är en man född den 8 augusti 1987. Han är folkbokförd i Göteborg sedan 2013-08-15. Göteborg ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Sileo Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mollar Sarkis har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-06-28
FMD entreprenad AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-04-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Sileo Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Gunnar Samuelsson
Styrelsesuppleant
Mollar Sarkis
Tillbaka till sidans topp