Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | WB Coffee-shop Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ARVINS BILVERKSTAD AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Safico Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Moder Group Invest MGI AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MR. TOP CAR BILVÅRD AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DEEBS BAZAR AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-11 |