Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Marcus Bove Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M Homman AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vironova Instrument Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Photidify AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vironova Thionation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Norrtälje Ekonomibyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JB Forskning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Parkvägens Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JB Library AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dandelions Investment Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Virus analyser Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-05 |