Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | A2 Park AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | A2 Park AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arbetsmedlarna i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RCAA Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | RCAA Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nuhro Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Basmo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Straetus Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-10 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-06 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-06 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-06 |