Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Miroslav Obrovac
Miroslav Obrovac
19591115-XXXX
Ta kreditupplysning
Obrovac, Miroslav är en man född den 15 november 1959 och är bosatt i Västerås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
OBAN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Miroslav Obrovac har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-08
anivob AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-02-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
OBAN AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Miroslav Obrovac
Styrelseledamot
Gustav Andreas Obrovac
Tillbaka till sidans topp