Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tand i Hand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Tand i Hand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TORLOCK AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | TORLOCK AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | TORLOCK AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Habavoncape AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Habavoncape AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tor Dental Sundbyberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Tor Dental Sundbyberg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tor Dental Sandviken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Albico | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-26 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-06 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-09-04 |