Org.nr: 556642-4320
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Espeseth, Endre | 2024-09-07 |
Styrelseledamot | Kjellgren, Pär Fredrik | 2024-09-07 |
Styrelseledamot | Andrianovs, Antons | 2024-09-07 |
Styrelseledamot | Espeseth, Endre | 2024-09-07 |
Huvudansvarig revisor | Andersson, Sara Maria Kristina | 2024-09-07 |
Revisor | Deloitte AB | 2024-09-07 |
Styrelseledamot | Åhsberg, Frida Caroline | 2023-12-14 |
Huvudansvarig revisor | Magnusson, Lars Michael | 2023-11-07 |
Styrelseledamot | Burström, Gösta Daniel | 2022-11-11 |