Org.nr: 556909-0177
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Isaksson, Sofia Katarina | 2024-07-08 |
Styrelsesuppleant | Isaksson, Sofia Katarina | 2024-06-17 |
Styrelsesuppleant | Uvestål, Lars Jonas | 2024-03-23 |
Styrelseledamot | Jigarov, Vladimir | 2024-01-18 |
Styrelseledamot | Jigarov, Roman | 2024-01-18 |
Verkställande direktör | Jigarov, Vladimir | 2024-01-18 |
Ordförande | Hartman, Carl Henrik Larsson | 2023-04-20 |
Styrelseledamot | Isaksson, Jonathan Tomas | 2023-04-20 |
Styrelseledamot | Hartman, Carl Henrik Larsson | 2023-04-20 |
Styrelseledamot | Stenberg, Carl Henrik Matias | 2023-04-20 |
Verkställande direktör | Isaksson, Jonathan Tomas | 2023-04-20 |