Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Rörpoolen i Stockholm Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mullbeck ABCD AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bokföringsbyrån Nya Ekonomlinjen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Saxfast Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fredrik von Schewen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mountainman Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Ekonomlinjen Holding Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-09 |