Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mike Oskar Ljungholm
Mike Oskar Ljungholm
20000219-XXXX
Ta kreditupplysning
Ljungholm, Mike Oskar är en man född den 19 februari 2000 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
MOLC Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vale Fastighetsförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Vale Fastighetsförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Oterdahlsfloden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
MOLC Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
MOLC Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sali AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vale Garanti AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vale Holding 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TAVA Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TAVA Förvärv AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TAVA Garanti AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sandarna Förvärv AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Oterdahlsfloden förvärv AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sandarna Förvärv 2 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
41V AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vale Holding 3 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vale Förvaltning AB
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Vale Förvaltning AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
J14 AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Växthusgatan 14
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mike Oskar Ljungholm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-24
Slutplattan HIMRO 119995 AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-05-04
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
MOLC Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Henrietta Caroline Ljungholm
Huvudansvarig revisor
Magnus Fjellman
Styrelsesuppleant
Mike Oskar Ljungholm
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Vale Fastighetsförvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Henrietta Caroline Ljungholm
Ordförande
Henrietta Caroline Ljungholm
Styrelseledamot
Karl Pontus Teiler
Huvudansvarig revisor
Magnus Fjellman
Styrelseledamot
Göran Henrik Lindskoog
Verkställande direktör
Göran Henrik Lindskoog
Styrelseledamot
Mike Oskar Ljungholm
Vice verkställande direktör
Mike Oskar Ljungholm
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Oterdahlsfloden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Konstantin Belogorcev
Styrelseledamot
Emil Attila Simon
Styrelseledamot
Philip Johan Hallgren
Styrelseledamot
Göran Henrik Lindskoog
Ordförande
Göran Henrik Lindskoog
Styrelseledamot
Mike Oskar Ljungholm
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp