Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mikael Johan Elias Ahlqvist
Mikael Johan Elias Ahlqvist
19690329-XXXX
Ta kreditupplysning
Ahlqvist, Mikael Johan Elias är en man född den 29 mars 1969 och är bosatt i Höllviken
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Etage Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Etagegruppen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Centiliter & Gram AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Centiliter & Gram AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
IZAKAYAKOI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Goose bar och restaurang AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Plocke Pinn AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Plocke Pinn AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fagans Irländsk pub AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hipp på Kalendegatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hipp på Kalendegatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Plocke Pinn på Skomakaregatan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MJ Mälardalen AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Occo Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Happy and Miki Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Malmö Service och Underhåll AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Västerut
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Västerut
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mikael Johan Elias Ahlqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-12
Ideella föreningen Visita med firma Visita
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-07-27
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Etage Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Boel Helene Elinor Hansson
Styrelseledamot
Mikael Johan Elias Ahlqvist
Styrelsesuppleant
Emmy Lovisa Ahlqvist
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp
Etagegruppen AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Boel Helene Elinor Hansson
Styrelseledamot
Mikael Johan Elias Ahlqvist
Styrelsesuppleant
Emmy Lovisa Ahlqvist
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp
Centiliter & Gram AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Boel Helene Elinor Hansson
Styrelseledamot
Mikael Johan Elias Ahlqvist
Verkställande direktör
Mikael Johan Elias Ahlqvist
Styrelsesuppleant
Emmy Lovisa Ahlqvist
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp