Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Cubist IT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Cubist IT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-03 |