Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SA ABC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | SA ABC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SA ABC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-16 |