Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Michal Herink
Michal Herink
19780307-XXXX
Ta kreditupplysning
Michal Herink är en man född den 7 mars 1978. Han är folkbokförd i Bromma sedan 2022-03-01. Bromma ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Moravska Trebova AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Michal Herink har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Utträde: 2022-09-13
Termino C 10900 AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-15
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Moravska Trebova AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Michal Herink
Styrelsesuppleant
Carin Elisabeth Louise Valentin
Tillbaka till sidans topp