Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Michael Pelle Kissmann
Michael Pelle Kissmann
19840510-XXXX
Ta kreditupplysning
Kissmann, Michael Pelle är en man född den 10 maj 1984 och är bosatt i Norrtälje
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ATN Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SignsOnDemand Production North AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SkyTech AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
SkyTech AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vägfas AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Vägfas AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vägfas AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Klemensboda Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Klemensboda Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lilla huset i Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Huset i Orsa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SkyltDirect AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
SkyltDirect AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stora huset i Sika AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Stora huset i Sika AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stora huset i Sika AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GSD Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
GSD Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SignsOnDemand 1998 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
SignsOnDemand 1998 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stora Huset i Mora AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stora Huset i Mora AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stora Huset i Örjastäppan AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Stora Huset i Örjastäppan AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GSD Invest AB
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
GSD Invest AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Michael Pelle Kissmann har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-09-03
Stora Huset i Örjastäppan AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-10
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ATN Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Michael Pelle Kissmann
Styrelsesuppleant
John Richard Börjesson
Tillbaka till sidans topp
SignsOnDemand Production North AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Paul-Erik Toivo
Styrelseledamot
Jenny Maria Poppen Wiklander
Ordförande
Jenny Maria Poppen Wiklander
Styrelseledamot
Michael Pelle Kissmann
Extern verkställande direktör
Martin Per-Olof Glad
Huvudansvarig revisor
Arwid Erik Erixon
Revisor
BDO Göteborg AB
Styrelseledamot
Patrik Simoncic
Tillbaka till sidans topp
SkyTech AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Gary Börjesson
Styrelseledamot
Björn Stefan Gustafsson
Ordförande
Björn Stefan Gustafsson
Styrelseledamot
John Richard Börjesson
Styrelseledamot
Tord Stefan Löfgren
Styrelseledamot
Michael Pelle Kissmann
Verkställande direktör
Michael Pelle Kissmann
Huvudansvarig revisor
Arwid Erik Erixon
Revisor
BDO Göteborg AB
Tillbaka till sidans topp