Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Verkställande direktör | HoT Sweden Services - Filial | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-10-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-02 |