Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Habasit Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-13 |