Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | LGT Åkeri AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NTG Logistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LGT Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NTG Växjö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NTG Road AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NTG Air & Ocean AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LGT Logistics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NTG Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LGT Base AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NTG EBREX Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-27 |