Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Seeburger Svenska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-28 |