Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Micael Göran Rune Svensson
Micael Göran Rune Svensson
19731121-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Micael Göran Rune är en man född den 21 november 1973 och är bosatt i Tvååker
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Himle Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Micael Göran Rune Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-08-17
Circumflex Solenergi AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-03-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Himle Konsult AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Micael Göran Rune Svensson
Styrelsesuppleant
Karin Ann-Sofie Svensson
Tillbaka till sidans topp