Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Dunder & Honung AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wikhan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fedelta Finance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Fedelta Finance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Diawik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Familjekortet Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Evert Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Evert Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Brushan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kontera & Mer Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Plantmore.com Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CIW Intressenter 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CapInWest Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-14 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-08 |