Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | DEAS Asset Management Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | DEAS Asset Management Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-22 |