Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Metin Yildiz
Metin Yildiz
19710202-XXXX
Ta kreditupplysning
Yildiz, Metin är en man född den 2 februari 1971 och är bosatt i Tumba
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
28 Nabo AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Metin Yildiz har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2021-12-24
11 Nabo AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
28 Nabo AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Metin Yildiz
Styrelseledamot
Mikael Yildiz
Tillbaka till sidans topp