Org.nr: 556574-1351
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Ahlström, Sebastian Alexander | 2024-08-26 |
Extern verkställande direktör | Dominguez Petrén, Mikael Juan | 2024-03-21 |
Styrelseledamot | Nygren, Hans Arnold | 2023-10-18 |
Extern verkställande direktör | Kreutz Bolander, Helen Anna Maria | 2023-10-18 |
Huvudansvarig revisor | Daae, Carl Thomas | 2023-10-12 |
Styrelseledamot | Arnkvist, Bo Christer | 2023-05-13 |
Styrelsesuppleant | Ryttler, Martin William | 2022-11-11 |
Huvudansvarig revisor | Pålsson, Anders Fredrik | 2022-11-11 |
Revisor | Revideco AB | 2022-11-11 |
Styrelseledamot | Sandmark, Ulf Jöns | 2022-05-15 |
Styrelseledamot | Widell, Lars Hjalmar | 2022-05-15 |
Styrelseledamot | Flodqvist, Pia | 2022-05-15 |