Org.nr: 559004-6891
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Carlsson, Kjell Göran | 2024-08-06 |
Styrelsesuppleant | Jonsson, Johan Niklas | 2024-05-22 |
Delgivningsbar person | Linusson, Lennart Christer | 2024-01-31 |
Styrelseledamot | Hallberg, Anders Mikael | 2022-10-04 |
Verkställande direktör | Hallberg, Anders Mikael | 2022-10-04 |