Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Melker Bengt Göran Magnusson
Melker Bengt Göran Magnusson
19921214-XXXX
Ta kreditupplysning
Melker Bengt Göran Magnusson är en man född den 14 december 1992. Han är folkbokförd i Åhus sedan 2024-05-31. Åhus ligger i Kristianstad kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bengt Magnussons Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Madigan 5 i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
E Magnusson Förvaltnings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Centula Sommarlust 10 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hunden 7 i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Brömag Falkonetten 13 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bengt Magnusson Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Brömag Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
EmmeFast Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Brömag Granen 6 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
UCMB invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Centula Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
UCMB Fastighets AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JK Vasagatan 1 i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Melker Bengt Göran Magnusson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-03-29
BOKVÄGEN 16 FASTIGHETS AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bengt Magnussons Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Stefan Magnusson
Styrelsesuppleant
Melker Bengt Göran Magnusson
Tillbaka till sidans topp
Madigan 5 i Kristianstad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Britta Marianne Magnusson
Styrelsesuppleant
Melker Bengt Göran Magnusson
Tillbaka till sidans topp
E Magnusson Förvaltnings AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Stefan Magnusson
Styrelsesuppleant
Melker Bengt Göran Magnusson
Tillbaka till sidans topp